26.4.2013 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 120/7 |
ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 22. dubna 2013
o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
2013/C 120/02
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/C 218/01 ze dne 22. července 2003, kterým se zřizuje Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (1), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,
s ohledem na seznam kandidátů navržených Radě vládami členských států,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) |
Rozhodnutím ze dne 16. února 2010 (2) Rada jmenovala členy a náhradníky Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období od 1. března 2010 do 28. února 2013. |
(2) |
Je tedy třeba jmenovat nové členy a náhradníky tohoto výboru na období tří let. |
(3) |
Členové a náhradníci zůstávají ve funkci, dokud nejsou nahrazeni nebo opětovně jmenováni, |
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Členy a náhradníky Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou na období od 22. dubna 2013 do 28. února 2016 jmenováni:
I. ZÁSTUPCI VLÁD
Členský stát |
Členové |
Náhradníci |
Belgie |
Christian DENEVE |
Jan BATEN Xavier LEBICHOT |
Bulharsko |
Vaska SEMERDŽIEVA |
Atanas KOLČAKOV Darina KONOVA |
Česká republika |
Jaroslav HLAVÍN |
Anna SAMKOVÁ Anežka SIXTOVÁ |
Dánsko |
Charlotte SKJOLDAGEROVÁ |
Annemarie KNUDSENOVÁ Christine HOLM DONATZKYOVÁ |
Německo |
Michael KOLL |
Ellen ZWINKOVÁ Kai SCHÄFER |
Estonsko |
Veronika KAIDISOVÁ |
Kristel PLANGIOVÁ Rein REISBERG |
Irsko |
Paula GOUGHOVÁ |
Michael WALSH John NEWHAM |
Řecko |
Antonios CHRISTODOULOU |
Stamatina PISSIMISSIOVÁ Aggeliki MOIROUOVÁ |
Španělsko |
Dolores LIMÓN TAMÉSOVÁ |
Mario GRAU RÍOS Mercedes TEJEDOR AIBAROVÁ |
Francie |
Bénédicte LEGRAND-JUNGOVÁ |
Sophie BARONOVÁ Olivier MEUNIER |
Itálie |
Paolo PENNESI |
Lorenzo FANTINI Paola CASTELLANOVÁ |
Kypr |
Leandros NICOLAIDES |
Marios KOURTELLIS Anastasios YIANNAKI |
Lotyšsko |
Māra VĪKSNE |
Jolanta GEDUŠA Renārs LŪSIS |
Litva |
Aldona SABAITIENĖ |
Vilija KONDROTIENĖ Nerita ŠOTOVÁ |
Lucembursko |
Paul WEBER |
Robert HUBERTY Carlo STEFFES |
Maďarsko |
József BAKOS |
Katalin BALOGHOVÁ Éva GRÓNAIOVÁ |
Malta |
Mark GAUCI |
Vincent ATTARD David SALIBA |
Nizozemsko |
Esther de KLEUVEROVÁ |
Martin G. DEN HELD Andre MARCET |
Rakousko |
Anna RITZBERGER-MOSEROVÁ |
Gertrud BREINDLOVÁ Gerlinde ZINIELOVÁ |
Polsko |
Danuta KORADECKA |
Daniel Andrzej PODGÓRSKI Roman SĄSIADEK |
Portugalsko |
Pedro Nuno PIMENTA BRAZ |
Carlos PEREIRA |
Rumunsko |
Livia COJOCARUOVÁ |
Anca PRICOPOVÁ Marian TĂNASE |
Slovinsko |
Tatjana PETRIČEKOVÁ |
Jože HAUKO Etbin TRATNIK |
Slovensko |
Romana ČERVIENKOVÁ |
Eleonóra FABIÁNOVÁ Erich VASELÉNYI |
Finsko |
Leo SUOMAA |
Kristiina MUKALAOVÁ Wiking HUSBERG |
Švédsko |
Mikael SJÖBERG |
Per EWALDSSON Boel CALLERMOVÁ |
Spojené království |
Stuart BRISTOW |
Clive FLEMING Stephen TAYLOR |
II. ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNANCŮ
Členský stát |
Členové |
Náhradníci |
Belgie |
François PHILIPS |
Herman FONCK Stéphane LEPOUTRE |
Bulharsko |
Ivan KOKALOV |
Aleksander ZAGOROV Reneta VASILEVA |
Česká republika |
Jaroslav ZAVADIL |
Miroslav KOSINA Jindřich POLÍVKA |
Dánsko |
Heidi RØNNE MØLLEROVÁ |
Jan KAHR FREDERIKSEN |
Německo |
Marina SCHRÖDEROVÁ |
Horst RIESENBERG-MORDEJA Susanne JASPEROVÁ |
Estonsko |
Aija MAASIKASOVÁ |
Peeter ROSS Ülo KRISTJUHAN |
Irsko |
Sylvester CRONIN |
Esther LYNCHOVÁ Dessie ROBINSON |
Řecko |
Ioannis ADAMAKIS |
Andreas STOIMENIDIS Efthimios THEOHARIS |
Španělsko |
Marisa RUFINOVÁ |
Pedro J. LINARES Emilio GONZALEZ |
Francie |
Gilles SEITZ |
Henri FOREST |
Itálie |
Cinzia FRASCHERIOVÁ |
Marco LUPI Sebastiano CALLERI |
Kypr |
Nikos SATSIAS |
Nikos ANDREOU Stelios CHRISTODOULOU |
Lotyšsko |
Ziedonis ANTAPSONS |
Mārtiņš PUŽULS Vladimirs NOVIKOVS |
Litva |
Inga RUGINIENĖ |
Petras GRĖBLIAUSKAS Gediminas MOZŪRA |
Lucembursko |
Serge SCHIMOFF |
Marcel GOEREND Robert FORNIERI |
Maďarsko |
|
|
Malta |
Joseph CARABOTT |
Edwin BALZAN Chris ATTARD |
Nizozemsko |
W. VAN VEELEN |
H. VAN STEENBERGEN S. BALJEUOVÁ |
Rakousko |
Ingrid REIFINGEROVÁ |
Julia NEDJELIK-LISCHKOVÁ Alexander HEIDER |
Polsko |
Iwona PAWLACZYKOVÁ |
Dariusz GOC Stanisław STOLARZ |
Portugalsko |
Fernando José MACHADO GOMES |
Georges CASULA Catarina FERREIRA TAVARESOVÁ |
Rumunsko |
|
|
Slovinsko |
Lučka BÖHM |
Aljoša ČEČ Bojan GOLJEVŠČEK |
Slovensko |
Peter RAMPAŠEK |
Alexander ŤAŽÍK Bohuslav BENDÍK |
Finsko |
Raili PERIMÄKIOVÁ |
Paula ILVESKIVIOVÁ Erkki AUVINEN |
Švédsko |
Christina JÄRNSTEDTOVÁ |
Jana FROMMOVÁ Karin FRISTEDTOVÁ |
Spojené království |
Hugh ROBERTSON |
|
III. ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ
Členský stát |
Členové |
Náhradníci |
Belgie |
Kris DE MEESTER |
Thierry VANMOL Marc JUNIUS |
Bulharsko |
Georgi STOJEV |
Daniela SIMIDCHIEVA Petja GEOREVA |
Česká republika |
Karel PETRŽELKA |
František HROBSKÝ Martin RÖHRICH |
Dánsko |
Christina SODE HASLUNDOVÁ |
Karoline KLAKSVIGOVÁ Sven-Peter NYGAARD |
Německo |
Eckhard METZE |
Rüdiger TRIEBEL Stefan ENGEL |
Estonsko |
Marek SEPP |
Marju PEÄRNBERGOVÁ Ülle MATTOVÁ |
Irsko |
Carl ANDERS |
Theresa DOYLEOVÁ Kevin ENRIGHT |
Řecko |
|
|
Španělsko |
Isabel MAYA RUBIOVÁ |
Laura CASTRILLO NUÑEZOVÁ José de la CAVADA HOYO |
Francie |
Nathalie BUETOVÁ |
Franck GAMBELLI Patrick LÉVY |
Itálie |
Fabiola LEUZZIOVÁ |
Giorgio RUSSOMANNO Pietro MASCIOCCHI |
Kypr |
Emilios MICHAEL |
Polyvios POLYVIOU Lena PANAGIOTOU |
Lotyšsko |
Aleksandrs GRIGORJEVS |
Irēna UPZARE Andris POMMERS |
Litva |
Vaidotas LEVICKIS |
Jonas GUZAVIČIUS |
Lucembursko |
Pierre BLAISE |
François ENGELS Marc KIEFFER |
Maďarsko |
|
|
Malta |
John SCICLUNA |
Andrew Agius MUSCAT Carmen BORGOVÁ |
Nizozemsko |
W.M.J.M. VAN MIERLO |
R. VAN BEEK J.J.H. KONING |
Rakousko |
Christa SCHWENGOVÁ |
Alexander BURZ Pia-Maria ROSNER-SCHEIBENGRAFOVÁ |
Polsko |
Grzegorz JUSZCZYK |
Grażyna SPYTEK-BANDURSKÁ |
Portugalsko |
Luís HENRIQUE |
Manuel Marcelino PENA COSTA Luís Miguel CORREIA MIRA |
Rumunsko |
Ovidiu NICOLESCU |
Cristian HOTOBOC Irina Mirela MANOLEOVÁ |
Slovinsko |
Igor ANTAUER |
Tatjana ČERINOVÁ Anže HIRŠL |
Slovensko |
Róbert MEITNER |
|
Finsko |
Katja LEPPÄNENOVÁ |
Jan SCHUGK Rauno TOIVONEN |
Švédsko |
Bodil MELLBLOMOVÁ |
Ned CARTER Cecilia ANDERSSONOVÁ |
Spojené království |
Guy BAILEY |
|
Článek 2
Dosud nenavržené členy a náhradníky jmenuje Rada později.
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
Článek 4
Toto rozhodnutí bude zveřejněno pro informaci v Úředním věstníku Evropské unie.
V Lucemburku dne 22. dubna 2013.
Za Radu
předseda
S. COVENEY
(1) Úř. věst. C 218, 13.9.2003, s. 1.
(2) Úř. věst. L 45, 20.2.2010, s. 5.