27.11.2010 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 322/8 |
ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 22. listopadu 2010
o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
2010/C 322/03
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,
s ohledem na seznamy kandidátů předložené Radě vládami členských států a organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) |
Rada svým rozhodnutím ze dne 19. listopadu 2007 (2) jmenovala členy a náhradníky řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na období od 1. prosince 2007 do 30. listopadu 2010. |
(2) |
Členové a náhradníci řídící rady, kteří zastupují vlády členských států a organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů, by měli být jmenováni na období tří let. |
(3) |
Komise jmenuje do řídící rady své vlastní zástupce. |
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Na období od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2013 jsou jmenováni tito členové a náhradníci řídící rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek:
I. ZÁSTUPCI VLÁD
Země |
Členové |
Náhradníci |
Belgie |
Michel DE GOLS |
Jan BATEN |
Bulharsko |
Dragomir DRAGANOV |
Teodora DEMIREVA |
Česká republika |
Vlastimil VÁŇA |
Martina KAJÁNKOVÁ |
Dánsko |
Lone HENRIKSENOVÁ |
Lisbet MØLLER NIELSENOVÁ |
Německo |
Andreas HORST |
Sebastian JOBELIUS |
Estonsko |
Märt MASSO |
Ester RÜNKLOVÁ |
Irsko |
Paul CULLEN |
|
Řecko |
Stamatia PISSIMISSIOVÁ |
Ioannis KONSTANTAKOPOULOS |
Španělsko |
María de MINGO CORRALOVÁ |
José ZAPATERO RANZ |
Francie |
Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAUOVÁ |
Marie-Soline CHOMELOVÁ |
Itálie |
|
|
Kypr |
Orestis MESSIOS |
Yiota KAMBOURIDOUOVÁ |
Lotyšsko |
Ineta TĀRE |
Ineta VJAKSE |
Litva |
Rita SKREBIŠKIENĖ |
Evaldas BACEVIČIUS |
Lucembursko |
|
|
Maďarsko |
|
|
Malta |
|
|
Nizozemsko |
Lauris BEETS |
Martin BLOMSMA |
Rakousko |
Andreas SCHALLER |
Petra HRIBERNIGOVÁ |
Polsko |
Jerzy CIECHAŃSKI |
Joanna MACIEJEWSKA |
Portugalsko |
José Luís FORTE |
Fernando RIBEIRO LOPES |
Rumunsko |
Sorin Ioan BOTEZATU |
Liana Ramona MOSTENESCUOVÁ |
Slovinsko |
Vladka KOMELOVÁ |
Metka ŠTOKA-DEBEVECOVÁ |
Slovensko |
|
|
Finsko |
Pirjo HARJUNENOVÁ |
Antti NÄRHINEN |
Švédsko |
Per NYSTRÖM |
Åsa FORSSELLOVÁ |
Spojené království |
|
|
II. ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNANCŮ
Země |
Členové |
Náhradníci |
Belgie |
Herman FONCK |
François PHILIPS |
Bulharsko |
Keti KOYNAKOVA |
Ivan KOKALOV |
Česká republika |
Hana MÁLKOVÁ |
Tomáš PAVELKA |
Dánsko |
Ole PRASZ |
|
Německo |
Dieter POUGIN |
Friederike POSSELTOVÁ |
Estonsko |
Kalle KALDA |
Kadi ALATALUOVÁ |
Irsko |
Sally Anne KINAHANOVÁ |
Liam BERNEY |
Řecko |
|
|
Španělsko |
Antonia RAMOSOVÁ |
Ramón BAEZA |
Francie |
Emmanuel COUVREUR |
|
Itálie |
Uliano STENDARDI |
Giulia BARBUCCIOVÁ |
Kypr |
Nicolaos EPISTITHIOU |
Andreas MATSAS |
Lotyšsko |
Ruta PORNIECE |
Linda ROMELE |
Litva |
Kristina KRUPAVICIENE |
Danutė ŠLIONSKIENĖ |
Lucembursko |
Viviane GOERGENOVÁ |
René PIZZAFERRI |
Maďarsko |
Erzsébet HANTIOVÁ |
|
Malta |
William PORTELLI |
|
Nizozemsko |
Erik PENTENGA |
Leon MEIJER |
Rakousko |
Karin ZIMMERMANNOVÁ |
Sonja FREITAGOVÁ |
Polsko |
Bogdan OLSZEWSKI |
Piotr OSTROWSKI |
Portugalsko |
Vítor Manuel Vicente COELHO |
Armando FARIAS |
Rumunsko |
Cecilia GOSTINOVÁ |
|
Slovinsko |
Pavle VRHOVEC |
Maja KONJAROVÁ |
Slovensko |
Erik MACÁK |
Margarita DÖMÉNYOVÁ |
Finsko |
Juha ANTILA |
Leila KURKIOVÁ |
Švédsko |
Mats ESSEMYR |
Sten GELLERSTEDT |
Spojené království |
Hugh ROBERTSON |
Elena CRASTOVÁ |
III. ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ
Země |
Členové |
Náhradníci |
Belgie |
Kris De MEESTER |
Roland WAEYAERT |
Bulharsko |
Dimitar BRANKOV |
Nikola ZIKATANOV |
Česká republika |
Vladimíra DRBALOVÁ |
Pavla BŘEČKOVÁ |
Dánsko |
Benjamin HOLST |
Nils J. ANDREASEN |
Německo |
Lutz MÜHL |
Renate HORNUNG-DRAUSOVÁ |
Estonsko |
Eve PÄÄRENDSONOVÁ |
Tarmo KRIIS |
Irsko |
Brendan McGINTY |
Eamonn McCOY |
Řecko |
Rena BARDANI |
Christina GEORGANTA |
Španělsko |
Miguel CANALES GUTIÉRREZ |
Rosario ESCOLAROVÁ POLO |
Francie |
Emmanuel JAHAN |
Emmanuel JULIEN |
Itálie |
Stefania ROSSIOVÁ |
Paola ASTORRIOVÁ |
Kypr |
Lena PANAYIOTOU |
Polyvios POLYVIOU |
Lotyšsko |
Eduards FILIPPOVS |
Anita LĪCE |
Litva |
Andrius GUZAVIČIUS |
Dovilė BAŠKYTĖ |
Lucembursko |
Pierre OESCH |
Magalie LYSIAKOVÁ |
Maďarsko |
Antal CSUPORT |
István KOMORÓCZKI |
Malta |
Mr. Santo PORTERA |
|
Nizozemsko |
W. M. J. M VAN MIERLO |
Gerard A. M. VAN DER GRIND |
Rakousko |
Ruth LISTOVÁ |
Heidrun MAIER-DE-KRUIJFFOVÁ |
Polsko |
Piotr SARNECKI |
Adam AMBROZIK |
Portugalsko |
Marcelino PENA E COSTA |
António VERGUEIRO |
Rumunsko |
|
|
Slovinsko |
Tatjana PAJNKIHAROVÁ |
Igor ANTAUER |
Slovensko |
Martin HOŠTÁK |
Viola KROMEROVÁ |
Finsko |
Seppo SAUKKONEN |
Anu SAJAVAARAOVÁ |
Švédsko |
Sverker RUDEBERG |
Niklas BECKMAN |
Spojené království |
Neil CARBERRY |
Ben DIGBY |
Článek 2
Dosud nenavržené členy a náhradníky bude Rada jmenovat později.
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
V Bruselu dne 22. listopadu 2010.
Za Radu
předseda
S. VANACKERE
(1) Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.
(2) Úř. věst. C 282, 24.11.2007, s. 10.