This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019D0580
Council Decision (EU) 2019/580 of 8 April 2019 appointing two members and an alternate member, proposed by the Federal Republic of Germany, of the Committee of the Regions
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/580 ze dne 8. dubna 2019 o jmenování dvou členů a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Spolkovou republikou Německo
Rozhodnutí Rady (EU) 2019/580 ze dne 8. dubna 2019 o jmenování dvou členů a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Spolkovou republikou Německo
ST/7844/2019/INIT
Úř. věst. L 100, 11.4.2019, p. 45–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
11.4.2019 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 100/45 |
ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/580
ze dne 8. dubna 2019
o jmenování dvou členů a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Spolkovou republikou Německo
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
s ohledem na návrh německé vlády,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) |
Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. |
(2) |
Po skončení funkčního období paní Babette WINTEROVÉ se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů. |
(3) |
Po skončení mandátu, na jehož základě byla paní Marion WALSMANNOVÁ (Mitglied des Thüringer Landtags) navržena, se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů. |
(4) |
Po jmenování pana Dietera LAUINGERA členem Výboru regionů se uvolnilo jedno místo náhradníka tohoto výboru. |
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:
a) |
jako členové:
|
b) |
jako náhradník:
|
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
V Lucemburku dne 8. dubna 2019.
Za Radu
předsedkyně
F. MOGHERINI
(1) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
(2) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
(3) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).