This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D1706
Council Decision (EU, Euratom) 2016/1706, taken by common accord with the President of the Commission, of 19 September 2016 appointing a Member of the European Commission
Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2016/1706, přijaté po vzájemné dohodě s předsedou Komise, ze dne 19. září 2016 o jmenování člena Evropské komise
Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2016/1706, přijaté po vzájemné dohodě s předsedou Komise, ze dne 19. září 2016 o jmenování člena Evropské komise
Úř. věst. L 257, 23.9.2016, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2019
23.9.2016 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 257/12 |
ROZHODNUTÍ RADY (EU, Euratom) 2016/1706,
přijaté po vzájemné dohodě s předsedou Komise,
ze dne 19. září 2016
o jmenování člena Evropské komise
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 246 druhý pododstavec této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 106a této smlouvy,
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),
vzhledem k těmto důvodům:
(1) |
Dne 23. října 2014 přijala Evropská rada rozhodnutí 2014/749/EU (2) o jmenování Evropské komise na období do 31. října 2019. |
(2) |
V dopise ze dne 25. června 2016 informoval předseda Komise Jean-Claude JUNCKER Radu, že pan Jonathan HILL odstoupil s účinkem od půlnoci 15. července 2016 z funkce člena Komise. |
(3) |
V souladu s čl. 246 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie by člen Komise, jenž odstoupí, měl být na zbývající část funkčního období nahrazen novým členem stejné státní příslušnosti. |
(4) |
Je tedy třeba jmenovat nového člena Komise, |
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Rada po vzájemné dohodě s předsedou Komise Jeanem-Claudem JUNCKEREM jmenuje členem Komise na zbývající část funkčního období do 31. října 2019 pana Juliana KINGA.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
V Bruselu dne 19. září 2016.
Za Radu
předseda
M. LAJČÁK
(1) Stanovisko ze dne 15. září 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
(2) Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 36.