This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017D1459
Council Implementing Decision (CFSP) 2017/1459 of 10 August 2017 implementing Decision (CFSP) 2016/849 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1459 ze dne 10. srpna 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1459 ze dne 10. srpna 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
Úř. věst. L 208, 11.8.2017, p. 38–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32016D0849 | Vložení | příloha I P. A Znění | 11/08/2017 | |
Modifies | 32016D0849 | Nahrazení | příloha I P. A Znění | 11/08/2017 | |
Modifies | 32016D0849 | Vložení | příloha I P. B Znění | 11/08/2017 |
11.8.2017 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 208/38 |
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1459
ze dne 10. srpna 2017,
kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1), a zejména na čl. 33 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) |
Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849. |
(2) |
Dne 5. srpna 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2371 (2017), kterou bylo zařazeno devět osob a čtyři subjekty na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření, a byly pozměněny údaje u dvou osob, na které se vztahují omezující opatření. |
(3) |
Příloha I rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna, |
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Příloha I rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
V Bruselu dne 10. srpna 2017.
Za Radu
předseda
M. MAASIKAS
(1) Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
PŘÍLOHA
Níže uvedené osoby a subjekty se doplňují na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze I rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
A. Osoby
|
Jméno |
Další používaná jména |
Identifikační údaje |
Datum označení ze strany OSN |
Odůvodnění |
54. |
Choe Chun Yong |
Ch'oe Ch'un-yo'ng |
státní příslušnost: KLDR číslo pasu: 654410078 pohlaví: muž |
4.8.2017 |
Zástupce banky Ilsim International Bank, která má vazby na vojenské síly KLDR a úzké vztahy se společností Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank se pokoušela vyhnout sankcím OSN. |
55. |
Han Jang Su |
Chang-Su Han |
datum narození: 8.11.1969 místo narození: Pchjongjang, KLDR státní příslušnost: KLDR číslo pasu: 745420176, pas platný do 19.10.2020 pohlaví: muž |
4.8.2017 |
Hlavní zástupce banky Foreign Trade Bank. |
56. |
Jang Song Chol |
|
datum narození: 12.3.1967 státní příslušnost: KLDR |
4.8.2017 |
Jang Song Chol je zahraniční zástupce společnosti Korea Mining Development Corporation (KOMID). |
57. |
Jang Sung Nam |
|
datum narození: 14.7.1970 státní příslušnost: KLDR číslo pasu: 563120368, vydaný dne 22.3.2013 platnost pasu do: 22.3.2018 pohlaví: muž |
4.8.2017 |
Vedoucí zahraniční pobočky společnosti Tangun Trading Corporation, která nese hlavní odpovědnost za nákup zboží a technologií na podporu výzkumných a vývojových programů KLDR v oblasti obrany. |
58. |
Jo Chol Song |
Cho Ch'o'l-so'ng |
datum narození: 25.9.1984 státní příslušnost: KLDR číslo pasu: 654320502, pas platný do 16.9.2019 pohlaví: muž |
4.8.2017 |
Náměstek zástupce společnosti Korea Kwangson Banking Corporation, která poskytuje finanční služby na podporu banky Tanchon Commercial Bank a společnosti Korea Hyoksin Trading, subjektu podléhajícího společnosti Korea Ryonbong General Corporation. |
59. |
Kang Chol Su |
|
datum narození: 13.2.1969 státní příslušnost: KLDR číslo pasu: 472234895 |
4.8.2017 |
Úředník společnosti Korea Ryonbong General Corporation, která se specializuje na akvizice pro obranný průmysl KLDR a podporuje prodej vojenského materiálu ze strany KLDR do zahraničí. Je pravděpodobné, že její nákupní činnost rovněž podporuje program KLDR v oblasti chemických zbraní. |
60. |
Kim Mun Chol |
Kim Mun-ch'o'l |
datum narození: 25.3.1957 státní příslušnost: KLDR |
4.8.2017 |
Zástupce banky Korea United Development Bank. |
61. |
Kim Nam Ung |
|
státní příslušnost: KLDR číslo pasu: 654110043 |
4.8.2017 |
Zástupce banky Ilsim International Bank, která má vazby na vojenské síly KLDR a úzké vztahy se společností Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank se pokoušela vyhnout sankcím OSN. |
62. |
Pak Il Kyu |
Pak Il-Gyu |
státní příslušnost: KLDR číslo pasu: 563120235 pohlaví: muž |
4.8.2017 |
Úředník společnosti Korea Ryonbong General Corporation, která se specializuje na akvizice pro obranný průmysl KLDR a podporuje prodej vojenského materiálu ze strany Pchjongjangu. Je pravděpodobné, že její nákupní činnost rovněž podporuje program KLDR v oblasti chemických zbraní. |
B. Subjekty
|
Název |
Další používané názvy |
Sídlo |
Datum označení ze strany OSN |
Další informace |
47. |
Foreign Trade Bank |
|
FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pchjongjang, KLDR |
4.8.2017 |
Foreign Trade Bank je státní banka, která působí jako hlavní devizová banka KLDR a která poskytovala klíčovou finanční podporu společnosti Korea Kwangson Banking Corporation. |
48. |
Korean National Insurance Company (KNIC) |
Korea National Insurance Corporation (KNIC) Korea Foreign Insurance Company |
Central District, Pchjongjang, KLDR |
4.8.2017 |
Korean National Insurance Company je finanční a pojišťovací společnost KLDR, která má vazby na subjekt Office 39 („kancelář 39“). |
49. |
Koryo Credit Development Bank |
Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank |
Pchjongjang, KLDR |
4.8.2017 |
Banka Koryo Credit Development Bank působí v odvětví finančních služeb v rámci hospodářství KLDR. |
50. |
Mansudae Overseas Project Group of Companies |
Mansudae Art Studio |
Pchjongjang, KLDR |
4.8.2017 |
Skupina společností Mansudae Overseas Project Group of Companies byla zapojena do vývozu pracovníků z KLDR do jiných zemí k provádění činností souvisejících s výstavbou, mimo jiné soch a památníků, s cílem generovat příjmy pro vládu KLDR či Korejskou stranu pracujících, tento vývoz usnadňovala nebo za něj byla odpovědná. Skupina Mansudae Overseas Project Group of Companies podle informací obchodovala s africkými zeměmi a zeměmi jihovýchodní Asie, včetně Alžírska, Angoly, Botswany, Beninu, Kambodže, Čadu, Demokratické republiky Kongo, Rovníkové Guiney, Malajsie, Mosambiku, Madagaskaru, Namibie, Sýrie, Toga a Zimbabwe. |
Následující položky týkající se osob, na něž se vztahují omezující opatření, uvedené v příloze I rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se nahrazují níže uvedeným zněním:
|
Jméno |
Další používaná jména |
Identifikační údaje |
Datum označení ze strany OSN |
Další informace |
16. |
Jang Bom Su |
Jang Pom Su Jang Hyon U |
datum narození: 15.4.1957 nebo 22.2.1958 diplomatický pas č.: 836110034, platný do: 1.1.2020 státní příslušnost: KLDR |
2.3.2016 |
Zástupce banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii. |
18. |
Jon Myong Guk |
Cho'n Myo'ng-kuk Jon Yong Sang |
datum narození: 18.10.1976 nebo 25.8.1976 číslo pasu: 4721202031 platný do: 21.2.2017 diplomatický pas č.: 836110035, platný do: 1.1.2020 státní příslušnost: KLDR |
2.3.2016 |
Zástupce banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii. |