26.4.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 120/7 |
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 22 април 2013 година
за назначаване на пълноправни членове и заместници в Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място
2013/C 120/02
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Решение 2003/С 218/01 на Съвета от 22 юли 2003 г. за създаване на Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място (1) и по-специално член 3 от него,
като взе предвид списъка на кандидатурите, внесени в Съвета от правителствата на държавите-членки,
като има предвид, че:
(1) |
С решение от 16 февруари 2010 г. (2) Съветът назначи пълноправни членове и заместници в Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място за периода от 1 март 2010 г. до 28 февруари 2013 г. |
(2) |
Следователно новите пълноправни членове и заместници в Комитета следва да се назначават за срок от три години. |
(3) |
Пълноправните членове и заместниците продължават да изпълняват задълженията си, докато бъдат сменени или докато мандатът им бъде подновен, |
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
За пълноправни членове и заместници в Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място за периода от 22 април 2013 г. до 28 февруари 2016 г. се назначават:
I. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА
Държава-членка |
Титуляри |
Заместници |
Белгия |
Г-н Christian DENEVE |
Г-н Jan BATEN Г-н Xavier LEBICHOT |
България |
Г-жа Васка СЕМЕРДЖИЕВА |
Г-н Атанас КОЛЧАКОВ Г-жа Дарина КОНОВА |
Чешка република |
Г-н Jaroslav HLAVIN |
Г-жа Anna SAMKOVÁ Г-жа Anežka SIXTOVÁ |
Дания |
Г-жа Charlotte SKJOLDAGER |
Г-жа Annemarie KNUDSEN Г-жа Christine HOLM DONATZKY |
Германия |
Г-н Michael KOLL |
г-жа Ellen ZWINK Г-н Kai SCHÄFER |
Естония |
Г-жа Veronika KAIDIS |
Г-жа Kristel PLANGI Г-н Rein REISBERG |
Ирландия |
Г-жа Paula GOUGH |
Г-н Michael WALSH Г-н John NEWHAM |
Гърция |
Г-н Antonios CHRISTODOULOU |
Г-жа Stamatina PISSIMISSI Г-жа Aggeliki MOIROU |
Испания |
Г-жа Dolores LIMÓN TAMÉS |
Г-н Mario GRAU RÍOS Г-жа Mercedes TEJEDOR AIBAR |
Франция |
Г-жа Bénédicte LEGRAND-JUNG |
Г-жа Sophie BARON Г-н Olivier MEUNIER |
Италия |
Г-н Paolo PENNESI |
Г-н Lorenzo FANTINI Г-жа Paola CASTELLANO |
Кипър |
Г-н Leandros NICOLAIDES |
Г-н Marios KOURTELLIS Г-н Anastasios YIANNAKI |
Латвия |
Г-жа Māra VĪKSNE |
Г-жа Jolanta GEDUŠA Г-н Renārs LŪSIS |
Литва |
Г-жа Aldona SABAITIENĖ |
Г-жа Vilija KONDROTIENĖ Г-жа Nerita ŠOT |
Люксембург |
Г-н Paul WEBER |
Г-н Robert HUBERTY Г-н Carlo STEFFES |
Унгария |
Г-н József BAKOS |
Г-жа Katalin BALOGH Г-жа Éva GRÓNAI |
Малта |
Г-н Mark GAUCI |
Г-н Vincent ATTARD Г-н David SALIBA |
Нидерландия |
Г-жа Esther de KLEUVER |
Г-н Martin G. DEN HELD Г-н Andre MARCET |
Австрия |
Г-жа Anna RITZBERGER-MOSER |
Г-жа Gertrud BREINDL Г-жа Gerlinde ZINIEL |
Полша |
Г-жа Danuta KORADECKA |
Г-н Daniel Andrzej PODGÓRSKI Г-н Roman SĄSIADEK |
Португалия |
Г-н Pedro Nuno PIMENTA BRAZ |
Г-н Carlos PEREIRA |
Румъния |
Г-жа Livia COJOCARU |
Г-жа Anca PRICOP Г-н Marian TĂNASE |
Словения |
Г-жа Tatjana PETRIČEK |
Г-н Jože HAUKO Г-н Etbin TRATNIK |
Словакия |
Г-жа Romana ČERVIENKOVÁ |
Г-жа Eleonóra FABIÁNOVÁ Г-н Erich VASELÉNYI |
Финландия |
Г-н Leo SUOMAA |
Г-жа Kristiina MUKALA Г-н Wiking HUSBERG |
Швеция |
Г-н Mikael SJÖBERG |
Г-н Per EWALDSSON Г-жа Boel CALLERMO |
Обединено кралство |
Г-н Stuart BRISTOW |
Г-н Clive FLEMING Г-н Stephen TAYLOR |
II. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
Държава-членка |
Титуляри |
Заместници |
Белгия |
Г-н François PHILIPS |
Г-н Herman FONCK Г-н Stéphane LEPOUTRE |
България |
Г-н Иван КОКАЛОВ |
Г-н Александър ЗАГОРОВ Г-жа Ренета ВАСИЛЕВА |
Чешка република |
Г-н Jaroslav ZAVADIL |
Г-н Miroslav KOSINA Г-н Jindřich POLÍVKA |
Дания |
Г-жа Heidi RØNNE MØLLER |
Г-н Jan KAHR FREDERIKSEN |
Германия |
Г-жа Marina SCHRÖDER |
Г-н Horst RIESENBERG-MORDEJA Г-жа Susanne JASPER |
Естония |
Г-жа Aija MAASIKAS |
Г-н Peeter ROSS Г-н Ülo KRISTJUHAN |
Ирландия |
Г-н Sylvester CRONIN |
Г-жа Esther LYNCH Г-н Dessie ROBINSON |
Гърция |
Г-н Ioannis ADAMAKIS |
Г-н Andreas STOIMENIDIS Г-н Efthimios THEOHARIS |
Испания |
Г-жа Marisa RUFINO |
Г-н Pedro J. LINARES Г-н Emilio GONZALEZ |
Франция |
Г-н Gilles SEITZ |
Г-н Henri FOREST |
Италия |
Г-жа Cinzia FRASCHERI |
Г-н Marco LUPI Г-н Sebastiano CALLERI |
Кипър |
Г-н Nikos SATSIAS |
Г-н Nikos ANDREOU Г-н Stelios CHRISTODOULOU |
Латвия |
Г-н Ziedonis ANTAPSONS |
Г-н Mārtiņš PUŽULS Г-н Vladimirs NOVIKOVS |
Литва |
Г-жа Inga RUGINIENĖ |
Г-н Petras GRĖBLIAUSKAS Г-н Gediminas MOZŪRA |
Люксембург |
Г-н Serge SCHIMOFF |
Г-н Marcel GOEREND Г-н Robert FORNIERI |
Унгария |
|
|
Малта |
Г-н Joseph CARABOTT |
Г-н Edwin BALZAN Г-н Chris ATTARD |
Нидерландия |
Г-н W. VAN VEELEN |
Г-н H. VAN STEENBERGEN Г-жа S. BALJEU |
Австрия |
Г-жа Ingrid REIFINGER |
Г-жа Julia NEDJELIK-LISCHKA Г-н Alexander HEIDER |
Полша |
Г-жа Iwona PAWLACZYK |
Г-н Dariusz GOC Г-н Stanisław STOLARZ |
Португалия |
Г-н Fernando José MACHADO GOMES |
Г-н Georges CASULA Г-жа Catarina FERREIRA TAVARES |
Румъния |
|
|
Словения |
Г-н Lučka BÖHM |
Г-н Aljoša ČEČ Г-н Bojan GOLJEVŠČEK |
Словакия |
Г-н Peter RAMPAŠEK |
Г-н Alexander TAŽÍK Г-н Bohuslav BENDÍK |
Финландия |
Г-жа Raili PERIMÄKI |
Г-жа Paula ILVESKIVI Г-н Erkki AUVINEN |
Швеция |
Г-жа Christina JÄRNSTEDT |
Г-жа Jana FROMM Г-жа Karin FRISTEDT |
Обединено кралство |
Г-н Hugh ROBERTSON |
|
III. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
Държава-членка |
Титуляри |
Заместници |
Белгия |
Г-н Kris DE MEESTER |
Г-н Thierry VANMOL Г-н Marc JUNIUS |
България |
Г-н Георги СТОЕВ |
Г-жа Даниела СИМИДЧИЕВА Г-жа Петя ГЕОРЕВА |
Чешка република |
Г-н Karel PETRŽELKA |
Г-н František HROBSKÝ Г-н Martin RÖHRICH |
Дания |
Г-жа Christina SODE HASLUND |
Г-жа Кaroline KLAKSVIG Г-н Sven-Peter NYGAARD |
Германия |
Г-н Eckhard METZE |
Г-н Rüdiger TRIEBEL Г-н Stefan ENGEL |
Естония |
Г-н Marek SEPP |
Г-жа Marju PEÄRNBERG Г-жа Ülle MATT |
Ирландия |
Г-н Carl ANDERS |
Г-жа Theresa DOYLE Г-н Kevin ENRIGHT |
Гърция |
|
|
Испания |
Г-жа Isabel MAYA RUBIO |
Г-жа Laura CASTRILLO NUÑEZ Г-н José de la CAVADA HOYO |
Франция |
Г-жа Nathalie BUET |
Г-н Franck GAMBELLI Г-н Patrick LÉVY |
Италия |
Г-жа Fabiola LEUZZI |
Г-н Giorgio RUSSOMANNO Г-н Pietro MASCIOCCHI |
Кипър |
Г-н Emilios MICHAEL |
Г-н Polyvios POLYVIOU Г-жа Lena PANAGIOTOU |
Латвия |
Г-н Aleksandrs GRIGORJEVS |
Г-жа Irēna UPZARE Г-н Andris POMMERS |
Литва |
Г-н Vaidotas LEVICKIS |
Г-н Jonas GUZAVIČIUS |
Люксембург |
Г-н Pierre BLAISE |
Г-н François ENGELS Г-н Marc KIEFFER |
Унгария |
|
|
Малта |
Г-н John SCICLUNA |
Г-н Andrew Agius MUSCAT Г-жа Carmen BORG |
Нидерландия |
Г-н W.M.J.M. VAN MIERLO |
Г-н R. VAN BEEK Г-н J.J.H. KONING |
Австрия |
Г-жа Christa SCHWENG |
Г-н Alexander BURZ Г-жа Pia-Maria ROSNER-SCHEIBENGRAF |
Полша |
Г-н Grzegorz JUSZCZYK |
Г-жа SPYTEK-BANDURSKA |
Португалия |
Г-н Luís HENRIQUE |
Г-н Manuel Marcelino PENA COSTA Г-н Luís Miguel CORREIA MIRA |
Румъния |
Г-н Ovidiu NICOLESCU |
Г-н Cristian HOTOBOC Г-жа Irina Mirela MANOLE |
Словения |
Г-н Igor ANTAUER |
Г-жа Tatjana ÈERIN Г-н Anže HIRŠL |
Словакия |
Г-н Róbert MEITNER |
|
Финландия |
Г-жа Katja LEPPÄNEN |
Г-н Jan SCHUGK Г-н Rauno TOIVONEN |
Швеция |
Г-жа Bodil MELLBLOM |
Г-н Ned CARTER Г-жа Cecilia ANDERSSON |
Обединено кралство |
Г-н Guy BAILEY |
|
Член 2
Съветът ще назначи по-късно пълноправните членове и заместниците, които още не са определени.
Член 3
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.
Член 4
Настоящото решение се публикува за сведение в Официален вестник на Европейския съюз.
Съставено в Люксембург на 22 април 2013 година.
За Съвета
Председател
S. COVENEY
(1) ОВ С 218, 13.9.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 45, 20.2.2010 г., стр. 5.