23.12.2009 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 346/51 |
РЕШЕНИЕ 2009/1003/ОВППС НА СЪВЕТА
от 22 декември 2009 година
за изменение на Обща позиция 2009/788/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,
като има предвид, че:
(1) |
На 27 октомври 2009 г. Съветът прие Обща позиция 2009/788/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея (1) в отговор на тежките репресии от страна на силите за сигурност срещу политическите демонстранти в Конакри на 28 септември 2009 г. |
(2) |
Предвид сериозността на положението в Република Гвинея следва да бъдат наложени допълнителни ограничителни мерки срещу отделните членове на Националния съвет за демокрация и развитие (НСДР) и физическите и юридическите лица, и свързаните с тях образувания и органи, отговорни за тежките репресии и за политическата безизходица в страната. |
(3) |
Освен това в поместения в приложението към Обща позиция 2009/788/ОВППС списък на лицата, за които се прилагат ограничителните мерки, следва да бъдат включени и други свързани с НСДР физически или юридически лица, образувания или органи. |
(4) |
За прилагането на някои мерки са необходими допълнителни действия от страна на Съюза, |
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
Обща позиция 2009/788/ОВППС се изменя, както следва:
1. |
Член 1 се заменя със следното: „Член 1 1. Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът за Република Гвинея от граждани на държавите-членки или от територията на държавите-членки, или чрез използване на плавателни съдове, плаващи под тяхно знаме, или чрез техни въздухоплавателни средства, на въоръжение и свързано с него оборудване от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, полувоенно оборудване и резервни части за тях, както и оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, независимо дали посочените са с произход от територията на държавите-членки или не. 2. Забранява се:
|
2. |
Член 2 се заменя със следното: „Член 2 1. Член 1 не се прилага:
при условие че износът и помощта са били предварително одобрени от съответния компетентен орган. 2. Член 1 не се прилага по отношение на защитните облекла, включително бронебойните жилетки и военните каски, временно изнесени за Република Гвинея от персонал на ООН, на ЕС или на неговите държави-членки, от представители на медиите, от хуманитарни работници, от персонал, работещ по програми за развитие, и от свързания с тези дейности персонал, единствено за тяхно лично ползване.“; |
3. |
Член 3, параграф 1 се заменя със следното: „1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през техните територии на отделните членове на НСДР и свързаните с тях лица, изброени в приложението.“; |
4. |
Вмъква се следният член: „Член 3a 1. Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от отделните членове на НСДР и свързани с тях физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложението. 2. Не се предоставят, пряко или непряко, никакви финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложението. 3. Компетентният орган на дадена държава-членка може да разреши освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси при условия, които сметне за подходящи, след като установи, че съответните финансови средства и икономически ресурси са:
Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всички дадени съгласно настоящия параграф разрешения. 4. Чрез дерогация от параграф 1, компетентните органи на държавите-членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:
Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всички дадени съгласно настоящия параграф разрешения. 5. Параграф 2 не се прилага при добавяне към замразени сметки на:
при условие че към всички такива лихви, други доходи и плащания продължава да се прилага параграф 1.“ |
Член 2
Приложението към Обща позиция 2009/788/ОВППС се заменя с приложението към настоящото решение.
Член 3
Настоящото решение влиза в сила на датата на приемането му.
Член 4
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.
За Съвета
Председател
A. CARLGREN
(1) ОВ L 281, 28.10.2009 г., стр. 7.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 3 И 3А
|
Име (и евентуални псевдоними) |
Идентификационни данни (дата и място на раждане, № на паспорт/лична карта…) |
Основания |
1. |
капитан Moussa Dadis CAMARA |
дата на раждане: 01/01/64 или 29/12/68 паспорт: R0001318 |
президент на Националния съвет за демокрация и развитие (НСДР) |
2. |
дивизионен генерал Mamadouba (известен още като Mamadou) Toto CAMARA |
дата на раждане: 01/01/46 паспорт: R00009392 |
министър на сигурността и на гражданската защита |
3. |
генерал Sékouba KONATÉ |
дата на раждане: 01/01/64 паспорт: R0003405/R0002505 |
министър на националната отбрана |
4. |
полковник Mathurin BANGOURA |
дата на раждане: 15/11/62 паспорт: R0003491 |
министър на далекосъобщенията и новите информационни технологии |
5. |
подполковник Aboubacar Sidiki (известен още като Idi Amin) CAMARA |
дата на раждане: 22/10/1979 паспорт: R0017873 |
министър и постоянен секретар на НСДР (уволнен от армията на 26/01/09) |
6. |
майор Oumar BALDÉ |
дата на раждане: 26/12/64 паспорт: R0003076 |
член на НСДР |
7. |
майор Mamadi (известен още като Mamady) MARA |
дата на раждане: 01/01/54 паспорт: R0001343 |
член на НСДР |
8. |
майор Almamy CAMARA |
дата на раждане: 17/10/75 паспорт: R0023013 |
член на НСДР |
9. |
подполковник Mamadou Bhoye DIALLO |
дата на раждане: 01/01/56 паспорт: R0001855 |
член на НСДР |
10. |
капитан Koulako BÉAVOGUI |
|
член на НСДР |
11. |
полицейски подполковник Kandia (известен още като Kandja) MARA |
паспорт: R0178636 |
член на НСДР директор на служба „Регионална безопасност на Labé“ |
12. |
полковник Sékou MARA |
дата на раждане: 1957 г. |
член на НСДР заместник-директор на националната полиция |
13. |
Morciré CAMARA |
дата на раждане: 01/01/49 паспорт: R0003216 |
член на НСДР |
14. |
Alpha Yaya DIALLO |
|
член на НСДР национален директор на митниците |
15. |
полковник Mamadou Korka DIALLO |
дата на раждане: 19/02/62 |
министър на търговията, промишлеността и МСП |
16. |
майор Kelitigui FARO |
дата на раждане: 03/08/72 паспорт: R0003410 |
министър, главен секретар в президентството на републиката |
17. |
полковник Fodeba TOURÉ |
дата на раждане: 07/06/61 паспорт: R0003417 /R0002132 |
губернатор на Kindia (бивш министър на младежта, освободен от министерския пост на 7/5/09) |
18. |
майор Cheick Sékou (известен още като Ahmed) Tidiane CAMARA |
дата на раждане: 12/05/66 |
член на НСДР |
19. |
полковник Sékou (известен още като Sékouba) SAKO |
|
член на НСДР |
20. |
лейтенант Jean-Claude (известен още като COPLAN) PIVI |
дата на раждане: 01/01/60 |
член на НСДР министър, отговарящ за сигурността на президента |
21. |
капитан Saa Alphonse TOURÉ |
дата на раждане: 03/06/70 |
член на НСДР |
22. |
полковник Moussa KEITA |
дата на раждане: 01/01/66 |
член на НСДР министър и постоянен секретар на НСДР, отговарящ за връзките с институциите на републиката |
23. |
подполковник Aïdor (известен още като Aëdor) BAH |
|
член на НСДР |
24. |
майор Bamou LAMA |
|
член на НСДР |
25. |
г-н Mohamed Lamine KABA |
|
член на НСДР |
26. |
капитан Daman (известен още като Dama) CONDÉ |
|
член на НСДР |
27. |
майор Aboubacar Amadou DOUMBOUYA |
|
член на НСДР |
28. |
майор Moussa Tiégboro CAMARA |
дата на раждане: 01/01/68 паспорт: 7190 |
член на НСДР министър към президентството, отговарящ за специалните служби за борба с наркотиците и тежката престъпност |
29. |
капитан Issa CAMARA |
дата на раждане: 1954 г. |
член на НСДР губернатор на Mamou |
30. |
полковник д-р Abdoulaye Chérif DIABY |
дата на раждане: 26/02/57 паспорт: 13683 |
член на НСДР министър на здравеопазването и обществената хигиена |
31. |
Mamady CONDÉ |
дата на раждане: 28/11/52 паспорт: R0003212 |
член на НСДР |
32. |
младши лейтенант Cheikh Ahmed TOURÉ |
|
член на НСДР |
33. |
подполковник Aboubacar Biro CONDÉ |
дата на раждане: 15/10/62 паспорт: 2443/R0004700 |
член на НСДР |
34. |
Bouna KEITA |
|
член на НСДР |
35. |
Idrissa CHERIF |
дата на раждане: 13/11/67 паспорт: R0105758 |
министър, отговарящ за връзките с обществеността, към президентството и министъра на отбраната |
36. |
Mamoudou (известен още като Mamadou) CONDÉ |
дата на раждане: 09/12/60 паспорт: R0020803 |
държавен секретар, съветник по стратегическите въпроси и устойчивото развитие |
37. |
лейтенант Aboubacar Chérif (известен още като Toumba) DIAKITÉ |
|
адютант на президента |
38. |
Ibrahima Khalil DIAWARA |
дата на раждане: 01/01/76 паспорт: R0000968 |
специален съветник на Aboubacar Chérif „Toumba“ Diakité |
39. |
младши лейтенант Marcel KOIVOGUI |
|
заместник на Aboubacar Chérif „Toumba“ Diakité |
40. |
г-н Papa Koly KOUROUMA |
дата на раждане: 03/11/62 паспорт: R11914/R001534 |
министър на околната среда и устойчивото развитие |
41. |
майор Nouhou THIAM |
дата на раждане: 1960 г. паспорт: 5180 |
генерален инспектор на въоръжените сили говорител на НСДР |
42. |
полицейски капитан Théodore (известен още като Siba) KOUROUMA |
дата на раждане: 13/05/71 паспорт: служебен R0001204 |
сътрудник в кабинета на президента |
43. |
г-н Kabinet (известен още като Kabiné) KOMARA |
дата на раждане: 08/03/50 паспорт: R0001747 |
министър-председател |
44. |
капитан Mamadou SANDÉ |
дата на раждане: 12/12/69 паспорт: R0003465 |
министър в президентството, отговарящ за икономиката и финансите |
45. |
г-н Alhassane (известен още като Al-Hassane) Siba ONIPOGUI |
дата на раждане: 31/12/61 паспорт: 5938/R00003488 |
министър в президентството, отговарящ за държавния контрол |
46. |
г-н Joseph KANDUNO |
|
министър, отговарящ за одитите, за прозрачността и за доброто управление |
47. |
г-н Fodéba (известен още като Isto) KÉIRA |
дата на раждане: 04/06/61 паспорт: R0001767 |
министър на младежта, на спорта и насърчаването на заетостта на младежите |
48. |
полковник Siba LOHALAMOU |
дата на раждане: 01/08/62 паспорт: R0001376 |
министър на правосъдието, пазител на държавния печат |
49. |
д-р Frédéric KOLIÉ |
дата на раждане: 01/01/60 паспорт: R0001714 |
министър на териториалното управление и политическите въпроси |
50. |
г-н Alexandre Cécé LOUA |
дата на раждане: 01/01/56 паспорт: R0001757 / дипломатически: R 0000027 |
министър на външните работи и на гвинейските граждани в чужбина |
51. |
г-н Mamoudou (известен още като Mahmoud) THIAM |
дата на раждане: 04/10/68 паспорт: R0001758 |
министър на минното дело и енергетиката |
52. |
г-н Boubacar BARRY |
дата на раждане: 28/05/64 паспорт: R0003408 |
държавен министър в президентството, отговарящ за строителството, териториалното устройство и общественото строително наследство |
53. |
Demba FADIGA |
дата на раждане: 01/01/52 паспорт: документ за пребиваване FR365845/365857 |
член на НСДР, извънреден и пълномощен посланик, отговарящ за отношенията между НСДР и правителството |
54. |
г-н Mohamed DIOP |
дата на раждане: 01/01/63 паспорт: R0001798 |
член на НСДР губернатор на Конакри |
55. |
сержант Mohamed (известен още като Tigre) CAMARA |
|
член на силите за сигурност, принадлежащ към президентската гвардия „Koundara“ |
56. |
г-н Habib HANN |
дата на раждане: 15/12/50 паспорт: 341442 |
комитет по одит и надзор на стратегическите държавни сектори |
57. |
г-н Ousmane KABA |
|
комитет по одит и надзор на стратегическите държавни сектори |
58. |
г-н Alfred MATHOS |
|
комитет по одит и надзор на стратегическите държавни сектори |
59. |
капитан Mandiou DIOUBATÉ |
дата на раждане: 01/01/60 паспорт: R0003622 |
директор на службата по печата на президентството говорител на НСДР |
60. |
Cheik Sydia DIABATÉ |
дата на раждане: 23/04/68 паспорт: R0004490 |
член на въоръжените сили директор на разузнавателните и следствените служби в министерството на отбраната |
61. |
г-н Ibrahima Ahmed BARRY |
дата на раждане: 11/11/61 паспорт: R0048243 |
генерален директор на гвинейските радио и телевизия |
62. |
г-н Alhassane BARRY |
дата на раждане: 15/11/62 паспорт: R0003484 |
управител на Централната банка |
63. |
г-н Roda Namatala FAWAZ |
дата на раждане: 06/07/47 паспорт: R0001977 |
бизнесмен, свързан с НСДР и предоставил финансова подкрепа на НСДР |
64. |
Dioulde DIALLO |
|
бизнесмен, свързан с НСДР и предоставил финансова подкрепа на НСДР |
65. |
Kerfalla CAMARA KPC |
|
генерален директор на Guicopress бизнесмен, свързан с НСДР и предоставил финансова подкрепа на НСДР |
66. |
д-р Moustapha ZABATT |
дата на раждане: 06/02/65 |
личен лекар и съветник на президента |
67. |
Aly MANET |
|
движение „Dadis трябва да остане“ |
68. |
Louis M’bemba SOUMAH |
|
министър на труда, на административната реформа и на държавната служба |
69. |
Cheik Fantamady CONDÉ |
|
министър на информацията и културата |
70. |
Boureima CONDÉ |
|
министър на земеделието и животновъдството |
71. |
Mariame SYLLA |
|
министър на децентрализацията и местното развитие |