This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013D0342
2013/342/EU: Council Decision of 1 July 2013 appointing the Croatian members and the Croatian alternate members of the Committee of the Regions
2013/342/ЕС: Решение на Съвета от 1 юли 2013 година за назначаването на членовете и заместник-членовете от Хърватия в Комитета на регионите
2013/342/ЕС: Решение на Съвета от 1 юли 2013 година за назначаването на членовете и заместник-членовете от Хърватия в Комитета на регионите
OB L 183, 2.7.2013, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2015
2.7.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 183/8 |
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 1 юли 2013 година
за назначаването на членовете и заместник-членовете от Хърватия в Комитета на регионите
(2013/342/ЕС)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,
като взе предвид Акта за присъединяване на Република Хърватия, и по-специално член 24 от него,
като взе предвид предложението на правителството на Република Хърватия,
като има предвид, че:
(1) |
На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г. |
(2) |
С оглед присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз Комитетът на регионите следва да се попълни, като се назначат девет членове и девет заместник-членове, представители на регионалните и местните власти в Хърватия, които заемат изборна длъжност в рамките на регионална или местна власт или носят политическа отговорност пред изборен орган, |
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
Назначават се в Комитета на регионите за периода от 1 юли 2013 г. до 25 януари 2015 г.:
а) |
за членове:
както и |
б) |
за заместник-членове:
|
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.
Съставено в Брюксел на 1 юли 2013 година.
За Съвета
Председател
L. LINKEVIČIUS
(1) ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.
(2) ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.