This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011D0071
Council Decision 2011/71/CFSP of 31 January 2011 amending Decision 2010/656/CFSP renewing the restrictive measures against Côte d’Ivoire
Решение 2011/71/ОВППС на Съвета от 31 януари 2011 година за изменение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар
Решение 2011/71/ОВППС на Съвета от 31 януари 2011 година за изменение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар
OB L 28, 2.2.2011, p. 60–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Този документ е публикуван в специално издание
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; заключение отменено от 32016D0917
2.2.2011 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 28/60 |
РЕШЕНИЕ 2011/71/ОВППС НА СЪВЕТА
от 31 януари 2011 година
за изменение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,
като има предвид, че:
(1) |
На 29 октомври 2010 г. Съветът прие Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар (1). |
(2) |
Поради сериозността на положението в Кот д’Ивоар други лица и образувания също следва да бъдат включени в списъка на лицата и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки, който е поместен в приложение II към Решение 2010/656/ОВППС, |
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
Член 7, параграф 2 се заменя със следното:
„2. Когато Съветът реши да подложи лице или образувание на мерките, посочени в член 4, параграф 1, буква б) и член 5, параграф 1, буква б), той изменя съответно приложение II.“
Член 2
Лицата и образуванията, посочени в приложението към настоящото решение, се добавят в списъка, поместен в приложение II към Решение 2010/656/ОВППС.
Член 3
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.
Съставено в Брюксел на 31 януари 2011 година.
За Съвета
Председател
C. ASHTON
(1) ОВ L 285, 30.10.2010 г., стр. 28.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСЪК НА ЛИЦАТА И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2
|
Име (и евентуални псевдоними) |
Идентификационни данни |
Основания |
1. |
Г-н. Philippe Henry Dacoury-Tabley |
|
Управител на Централната банка на държавите от Западна Африка (ВСЕАО) Отказва да се подчини на властта на демократично избрания президент. Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo. |
2. |
Г-н Denis N'Gbé |
Роден на 6 септември 1956 г. в Danane; паспорт № PS-AE/094GD07 (изтича на 26 юли 2012 г.) |
Директор на Централната банка на държавите от Западна Африка (ВСЕАО) за Кот д’Ивоар Отказва да се подчини на властта на демократично избрания президент. Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo. |
3. |
Г-н Ibrahim Ezzedine |
Роден на 5 февруари 1968 г. в Bariche (Ливан) паспорт № 08AB14590 (изтича на 4 октомври 2014 г.) |
Предприемач Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo. |
4. |
Г-н Roland Dagher |
Роден на 8 май 1952 г. в Bamako (Мали); паспорти № PD-AE/075FN01 (изтекъл на 16 януари 2011 г.) 08AA15167 (изтича на 1 декември 2013 г.) |
Предприемач, член на Икономическия и социален съвет Допринася за незаконното финансиране на г-н Laurent Gbagbo. |
5. |
Г-н Oussou Kouassi |
Роден на 1 януари 1956 г. в Oumé паспорти № PD-AE/016EU09 (изтекъл на 31 август 2009 г.); 08AA80739 (изтича на 12 юли 2014 г.) |
Генерален директор на икономиката Отказва да се подчини на властта на демократично избрания президент. Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo. |
6. |
Г-н Ossey Eugène Amonkou |
Роден на 13 юли 1960 г. в Akoupé паспорт № 04LE10026 (изтича на 19 юни 2011 г.) |
Генерален директор на Националната инвестиционна банка (BNI) Отказва да се подчини на властта на демократично избрания президент. Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo. |
Б. Стопански субекти
|
Име (и евентуални псевдоними) |
Идентификационни данни |
Основания |
|||
1. |
Спестовна каса на Кот д’Ивоар |
СЕДАЛИЩЕ:
|
Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo. |
|||
2. |
Банка на жилищния фонд на Кот д’Ивоар (BHCI) |
|
Допринася за финансирането на незаконната администрация на г-н Laurent Gbagbo. |