This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D0205
Council Decision (EU) 2016/205 of 12 February 2016 appointing an alternate member, proposed by the Republic of Austria, of the Committee of the Regions
Decisione (UE) 2016/205 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta dell'Austria
Decisione (UE) 2016/205 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta dell'Austria
GU L 39 del 16.2.2016, p. 43–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/43 |
DECISIONE (UE) 2016/205 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2016
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta dell'Austria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo austriaco,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è diventato vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Michael SCHICKHOFER, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
Mag. Doris KAMPUS, Landesrätin in der steirischen Landesregierung. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).