This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004D0430(06)
Council decision of 29 April 2004 appointing members of the Management Board of the European Centre for the Development of Vocational Training representing the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia
Décision du Conseil, du 29 avril 2004, portant nomination des membres du conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle représentant la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie
Décision du Conseil, du 29 avril 2004, portant nomination des membres du conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle représentant la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie
JO C 116 du 30.4.2004, p. 14–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2006
30.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 116/14 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 29 avril 2004
portant nomination des membres du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle représentant la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie
(2004/C 116/04)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et notamment son article 4 (1),
vu les listes des candidatures présentées au Conseil par les gouvernements de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie pour leur représentants ainsi que par la Commission pour les représentants des travailleurs et des employeurs,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision du 6 mars 2003 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, pour la période allant du 6 mars 2003 jusqu'au 5 mars 2006. |
(2) |
Il y a lieu de nommer les membres titulaires et suppléants des nouveaux États membres du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour la période expirant le 5 mars 2006, |
DÉCIDE:
Article unique
Sont nommés membres du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour la période allant du 1er mai 2004 jusqu'au 5 mars 2006:
I. REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT
Pays |
Titulaires |
République tchèque |
M. Miroslav KOSTKA |
Estonie |
M. Kalle TOOM |
Chypre |
M. Michael PHYSENTZIDES |
Lettonie |
M. Gunars KRUSTS |
Lituanie |
M. Romualdas PUSVASKIS |
Hongrie |
M. János JAKAB |
Malte |
M. Charles MIZZI |
Pologne |
M. Krzysztof KAFEL |
Slovénie |
M. Gorazd JENKO |
Slovaquie |
M. Juraj VANTUCH |
II. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS
Pays |
Titulaires |
République tchèque |
M. Radovan LANGER |
Estonie |
Mme Kaja TOOMSALU |
Chypre |
M. Nicos NICOLAOU |
Lettonie |
Mme Beata JAKUBOVA |
Lituanie |
Mme Regina BARTIENE |
Hongrie |
Mme Gabriella LIPKA BASKI |
Malte |
M. Anthony MICALLEF DEBONO |
Pologne |
M. Bogdan OLSZEWSKI |
Slovénie |
Mme Metka ROKSANDIC |
Slovaquie |
M. Dusan HARVAN |
III. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES EMPLOYEURS
Pays |
Titulaires |
République tchèque |
Mme Denisa NEUWIRTHOVÁ |
Estonie |
M. Tarmo KRIIS |
Chypre |
M. Leonidas PASCHALIDES |
Lettonie |
Mme Ieva JAUNZEME |
Lituanie |
Mme Laura SIRVYDIENE |
Hongrie |
M. Peter KOVACS |
Malte |
M. Emmanuel SAÏD |
Pologne |
M. Jozef JACEK HORDEJUK |
Slovénie |
M. Janez DEKLEVA |
Slovaquie |
M. Daniel HRDINA |
Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL
(1) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1655/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 41).
(2) JO C 64 du 18.3.2003, p. 4.